Vorsitzender |
Jörg Lempertz | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt |
Erster Beigeordneter |
Joachim Plitzko | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt beratende Teilnahme | beratende Teilnahme | | | | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt |
Beigeordneter |
Erich Schlich | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 21.08.2019 | bis 21.08.2019 | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt |
Beigeordneter |
Alexander Müller | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt beratende Teilnahme | beratende Teilnahme | | | | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt |
Alfred Nett | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender beratende Teilnahme | beratende Teilnahme | 21.08.2019 | 30.06.2024 | von 21.08.2019 bis 30.06.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
CDU |
Ernst Einig | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Theo Krayer | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | |
Mike Pickel | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Jürgen Reimann | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Erich Schlich | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.08.2019 | | von 21.08.2019 | |
Julia Schrödl | kein Ratsmitglied | kein Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Jutta Schützdeller | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
FWG VG |
Ortsbürgermeister Thür Rainer Hilger | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Manfred Schäfer | kein Ratsmitglied | kein Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
SPD |
Hermann Kleber | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Thomas Schneider | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Christof Merkler | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Esther Rausch | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Bündnis 90 / Die Grünen |
Konrad Böhnlein | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.08.2019 | 30.06.2024 | von 21.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Joachim Heuft | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Dipl. Restaurator (FH) Stephan Retterath | Bündnis 90 Die Grünen | Bündnis 90 Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.08.2019 | 30.06.2024 | von 21.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Reiner Ax | Ratsmitglied | Ratsmitglied Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
F.D.P. |
Nicolas Engel | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.08.2019 | 30.06.2024 | von 21.08.2019 bis 30.06.2024 | |